Auskünfte zu ebs Energie AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber ebs Energie AG
- ebs Energie AG mit Sitz in Schwyz ist aktiv. ebs Energie AG ist im Bereich «Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität» tätig.
- ebs Energie AG hat 18 Personen im Management.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 21.06.2024 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Im Handelsregister ist die Firma ebs Energie AG unter UID CHE-105.979.887 eingetragen.
- 4 verschiedene Marken oder Gesuche wurden von der Firma ebs Energie AG beim IGE eingetragen.
- An derselben Adresse sind 3 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: ebs Erdgas + Biogas AG, ebs TeleNet AG, ebs Wasserstoff AG.
Management (18)
neueste Verwaltungsräte
Benno Laimbacher,
Rudolf Emil Gnos,
Heinz Schelbert,
Richard Föhn,
Barbara Elsener
Geschäftsleitung
Stephan Vogler,
Stefan Weber,
Hans Bless,
Eduard Gisler,
Jonas Bürgler
neuste Zeichnungsberechtigte
Stephan Vogler,
Heinz Schelbert,
Richard Föhn,
Stefan Weber,
Hans Bless
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
17.03.1952
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Schwyz
Handelsregisteramt
SZ
Handelsregister-Nummer
CH-130.0.000.149-6
UID/MWST
CHE-105.979.887
Branche
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Nutzbarmachung und Nutzung der Wasserkräfte der Muota und anderer Gewässer und Primärenergien sowie die Energieversorgung im Bezirk Schwyz und anderer Gebiete; kann Beteiligungen erwerben, Tochtergesellschaften gründen sowie Immobilien erwerben.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zug | <2004 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG
- Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
Muotakraftwerke | 05.11.2020 | aktiv | 04898/2020 |
Muotastrom | 05.11.2020 | aktiv | 04892/2020 |
Neueste SHAB-Meldungen: ebs Energie AG
Publikationsnummer: HR02-1006063467, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
ebs Energie AG, in Schwyz, CHE-105.979.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Gregor, von Buochs, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fässler, Hermann, von Unteriberg, in Unteriberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnos, Rudolf Emil, genannt Ruedi, von Erstfeld, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Laimbacher, Benno, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005742677, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
ebs Energie AG, in Schwyz, CHE-105.979.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535602).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Stefan, von Arth, in Steinen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lauerz].
Publikationsnummer: HR02-1005535602, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
ebs Energie AG, in Schwyz, CHE-105.979.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005485045).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Euw, Daniel, von Schwyz, in Ingenbohl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogler, Stephan, von Lungern, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.